Sindaco: GIOVANNI QUONDAMATTEO (PCI)
Assessori Effettivi: Arturo Romagnoli, Arturo Del Bianco, Guido Galavotti
Assessori Supplenti: Augusto Saponi, Antonio Antonioli
Il 9 luglio 1946 si dimise Galavotti, sostituito il 16 luglio da Guido Parmeggiani (PSI), il 19 giugno 1948 rassegnò le dimissioni Antonioli, il 23 febbraio 1949 venne sostituito da Lucia Signorini (PCI). L'11 aprile 1949 con decreto prefettizio del 9 aprile 1949 vennero dichiarati decaduti dalla carica il Sindaco e gli Assessori Effettivi. La nuova Giunta venne eletta il 13 aprile e venne così composta: Sindaco f.f. Augusto Saponi (PCI) dal 10 aprile 1949 al 1 maggio 1949, sostituito poi da Giulia Galli (PSI) fino al termine della legislatura. Assessori Effettivi: Augusto Saponi, Socrate Torri, Giulia Galli (sostituita da Saponi quando venne eletta Sindaco), Silvio Mancini. Il 9 luglio 1950 venne eletto Assessore Supplente Domenico Capelli (PSI) in sostituzione di Saponi.
Sindaco: NICOLA CASALI (PCI)
Assessori Effettivi: Francesco Sorci, Gino Bernardini, Dante Tosi, Tommaso Enio Della Rosa
Assessori Supplenti: Biagio Cenni, Gaetano Parroni
Il 6 ottobre 1953 si dimise Casali e venne eletto Sindaco Tommaso Enio Della Rosa (PCI). Il 7 novembre 1953 Biagio Cenni (PCI) sostituì Della Rosa come Assessore Effettivo e divenne Assessore Supplente Italo Pronti (PCI). Il 10 gennaio 1956 si dimise Pronti e venne sostituito, il 5 marzo, da Malvina Pasini (PCI).
Sindaco: TOMMASO ENIO DELLA ROSA (PCI)
Assessori Effettivi: Giovanni Petrucciani, Agenore Ferretti, Malvina Pasini, Primo Tomassini
Assessori Supplenti: Michele Roux, Biagio Cenni
Il 7 giugno 1957 si dimise Pasini e venne eletto in sostituzione Dante Tosi (PCI). Il 3 novembre 1957 si dimise il sindaco Della Rosa e venne sostituito da Dante Tosi. Gli subentrò come Assessore Effettivo il 26 novembre Tommaso Enio Della Rosa. Il 12 agosto 1958 si dimise Tomassini e venne surrogato da Gastone Casadei (PCI). Il 7 dicembre 1959 il Sindaco Tosi si dimise e venne sostituito da Tommaso Enio Della Rosa. Il 13 aprile 1960 Marcello Baldacci (PCI) divenne Assessore Effetivo al posto di Della Rosa.
Sindaco: GIOVANNI PETRUCCIANI (PSI)
Assessori Effettivi: Tommaso Enio Della Rosa, Gastone Casadei, Agenore Ferretti, Franco Gusella
Assessori Supplenti: Michele Roux, Biagio Cenni
Gusella a seguito dell'annullamento dell'elezione a Consigliere, il 29 dicembre 1960 venne sostituito come Assessore Effettivo da Bruno Zampana (PSI). Il 23 novembre 1962 Zampana si dimise e venne sostituito da Dino Capelli (PDI). Il 19 aprile 1963 Domenico Lotti (PCI) subentrò al dimissionario Cenni. Il 30 novembre 1963 si dimise Ferretti e il 28 febbraio 1964 Bruno Zampana lo sostituì.
Sindaco: BIAGIO CENNI (PCI)
Assessori Effettivi: Dino Capelli, Domenico Lotti, Tommaso Enio Della Rosa, Gastone Casadei
Assessori Supplenti: Cleto Bagli, Marcello Casadei
Il 9 dicembre 1965 si dimise Della Rosa e venne sostituito da Novello Nanni (PCI). L'1 dicembre 1966 si dimise Lotti e venne sostituito da Tiziano Solfrini (PCI).
Sindaco: BIAGIO CENNI (PCI)
Assessori Effettivi: Dino Capelli, Tommaso Enio Della Rosa, Tiziano Solfrini, Ortensio Gessaroli
Assessori Supplenti: Cleto Bagli, Novello Nanni
Il 23 settembre 1970 Capelli venne sostituito da Armando Nicoletti (PSIUP). Il 18 settembre 1972 Alver Colombari (PSI) sostituì il dimissionario Gessaroli. Il 2 aprile 1973 Dino Capelli subentrò al dimissionario Nicoletti. Il 27 maggio 1974 Solfrini si dimise e venne sostituito da Nello Bernabè.
Sindaco: TERZO PIERANI (PCI)
Assessori Effettivi: Nello Bernabè, Giulio Bigi, Ortensio Gessaroli, Italo Saponi
Assessori Supplenti: Gennaro Gilardi Batarra, Alver Colombari
Il 29 marzo 1977 Giorgio Montanari (PCI) venne eletto al posto di Colombari. Il 24 maggio 1977 Tommaso Enio Della Rosa sostituì il dimissionario Batarra. Il 10 novembre 1977 Bigi si dimise e venne sostituito da Anna Maria Santini (PCI). Il 30 marzo 1978 si dimise Gessaroli e venne sostituito da Renato Lenisa (PSI).
Sindaco: TERZO PIERANI (PCI)
Assessori Effettivi: Tommaso Enio Della Rosa, Giorgio Montanari, Gilberto Tentoni, Luciano Tirincanti
Assessori Supplenti: Anna Maria Santini, Mario Maggioli
Il 23 dicembre 1981 il PSI uscì dalla Giunta e furono nominati Francesco Masini (PCI) e Rino Batarra (PCI) in sostituzione di Tirincanti e Maggioli. L'11 maggio 1982 Gualtiero Masi (PCI) è eletto in sostituzione di Tentoni. Il 24 novembre 1982 Giuseppe Silvagni sostituì la Santini.
Sindaco: TERZO PIERANI (PCI)
Assessori ffettivi: Italo Saponi, Daniele Fabbri, Gualtiero Masi, Francesco Masini, Giuseppe Silvagni, Valeriano Fantini
Assessori Supplenti: Daniele Morri, Eugenio Pacassoni
Il 21 luglio 1988 Rino Batarra (PCI) e Massimo Pironi (PCI) subentrarono a Silvagni e Masi.
Sindaco: TERZO PIERANI (PCI)
Assessori: Mario Maggioli, Valeriano Fantini, Rino Batarra, Massimo Pironi, Attilio Cenni, Giovanni Bezzi, Armando Semprini, Clara Ermeti
L'1 ottobre 1991 Maggioli rassegnò le dimissioni. Il 7 novembre 1991 il sindaco Pierani rassegnò le dimissioni provocando la decadenza della Giunta Comunale. Questa venne rieletta il 28 novembre 1991. Sindaco: Massimo Masini (PCI/PDS). Assessori: Paolo Augusto Tempera, Clara Ermeti, Attilio Cenni, Daniele Imola, Valeriano Fantini, Massimo Pironi, Giovanni Bezzi, Armando Semprini. Il 28 dicembre 1993 Bezzi rassegnò le dimissioni. Il 31 gennaio 1994 il Sindaco Masini si dimise con conseguente decadenza della Giunta. La nuova Giunta venne rieletta il 21 febbraio 1994. Sindaco: Massimo Masini (PCI/PDS). Assessori: Daniele Imola (PC/PDS), Clara Ermeti (PRI), Giancarlo Pasini (PSI), Massimo Pironi (PC/PDS), Armando Semprini (PSI), Maria Ausilia Bordoni (Ind.), Antonio Manzo (Ind.), Lanfranco Morri (PCI/PDS).
Sindaco: MASSIMO MASINI (PDS)
Assessori: Armando Semprini (SI), Maria Ausilia Bordoni (Ind.), Massimo Pironi (PDS), Stefano Albani (Verdi), Enrico Ortalli (PPI), Giancarlo Pasini (SI).
Sindaco: DANIELE IMOLA (DS)
Assessori: Loretta Villa (SDI), Francesco Masini (DS), Giancarlo Gennari (DS), Corrado Savoretti (PPI), Morena Cevoli (Ind.), Enrico Ortalli (Democratici)
Il 10 luglio 2000 la Giunta venne allargata da 6 a 10 Assessori: furono nominati Assessori Lucio Berardi (Democratici), Alessandro Casadei (DS), Cinzia Tura (Ind.), Armando Masini (CDU). Il 4 ottobre 2001 Ortali rassegnò le dimissioni. Il 28 ottobre 2001 il Sindaco revocò la delega ad Armando Masini e nominò assessori Francesco Cavalli (PPI) e Walter Zucconi (Ind.)